MUNICÍPIOS DA CHAPADA
DIAMANTINA
MUNICÍPIO DE SEABRA (Parte III)
Saul Ribeiro dos
Santos
A partir de 1808, com a chegada
de D. João VI e principalmente alguns anos após 1822 com a proclamação da
independência do Brasil, aconteceram muitas mudanças na política do Brasil e
desta região. Eis a marcha dos acontecimentos políticos e sociais ocorridos
aqui nesta importante parte do Brasil:
· Na 1a. metade do século XIX, mais precisamente de 1845 a 1848, começou a formação do povoado Campestre. Foi construída uma pequena Igreja Católica para assistência religiosa aos moradores. A Igreja foi dedicada a N. Sra. da Conceição. . Em março de 1847 Campestre foi elevada para a categoria de sede da Freguesia de Nossa Sra. da Conceição do Campestre.
· Por Lei Provincial n° 899 de 15/05/1863 foi criado o Distrito de Vila Agrícola de Campestre, subordinado ao Município de Lençóis.
· Por força da Lei Provincial nº 2.652 de 14/05/1889, o Distrito de Campestre foi oficialmente elevado para a condição de Vila, tendo a confirmação do nome de Vila Agrícola de Campestre. Nessa época foi criado o Município de Campestre, constituído do Distrito - sede e vários povoados, inclusive Cochó, e cujo território foi desmembrado de Lençóis. A instalação se deu em 14/12/1889.
· No dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República do Brasil. Um ano depois, a 15 de novembro de 1890, foi escolhido e aprovado o Congresso Constituinte Republicano.
· Em 24 de fevereiro de 1891 foi aprovada e promulgada a primeira Constituição da República do Brasil. A 1ª Carta Magna estabeleceu o presidencialismo e o federalismo. A partir desta promulgação a política brasileira passou por profundas mudanças e foi reestruturada.
· Pelo Dec. Estadual n° 491 de 22/06/1891 foi confirmada para esta boa terra a condição de cidade sob a denominação de Campestre.
· No Mapa da Divisão Territorial do
Estado da Bahia, datado de 1911, Campestre aparece constituído do
Distrito-sede.
· Pela Lei Estadual n° 1.126-A de 27/08/1915 o Município teve o nome mudado de Campestre para Doutor Seabra.
· No Mapa da Divisão Territorial do Estado da Bahia, datado de 01/09/1920, o Município Doutor Seabra aparece constituído de 4 Distritos, a saber: Doutor Seabra (a sede), Jatobá, Parnaíba e Várzea do Caldas.
· Anos mais tarde, o coronel autorizou a transferência. O nome Cochó do Pega foi extinto. O nome da nova sede do Município foi confirmado e passou oficialmente a ter o nome de Doutor Seabra. A antiga sede voltou a ter o nome de Campestre.
Observação: Esse nome teve a
anuência do Coronel Horácio de Matos e foi uma homenagem ao Dr. José Joaquim
Seabra, que foi governador do Estado da Bahia, eleito para governar em dois
períodos (1912-1916 e 1920-1924).
· Por força dos Dec. Estaduais N°s
7.455/31 e 7.479/31 respectivamente de 23 de junho e 8 de julho de 1931 o nome
do Município foi simplificado para Seabra.
· Em 1933, pelo Mapa da Divisão Territorial do Estado da Bahia, o Município de Seabra é demonstrado constituído de 5 Distritos, a saber: Seabra (a sede), João Pessoa, Jatobá, Parnaíba e Várzea do Caldas. Assim permanecendo em demonstrações de 31/12/1936 e 31/12/1937.
· No Mapa da Divisão Territorial do
Estado da Bahia, referente aos anos de 1939-1943, o Município aparece
constituído de 5 Distritos, a saber: Seabra (a sede), Baraúnas (ex-Jatobá),
Esconso (ex-Parnaíba), Iraquara (ex-João Pessoa) e Várzea do Caldas. Assim
permanecendo em demonstração do ano 1950.
· Em 1953, pela Lei Estadual nº 628/53 foi criado o Distrito de Licurí (ex-povoado), com terras desmembradas do Distrito de Iraquara, sendo anexado ao território de Seabra, ficando este Município composto por 6 Distritos. Por essa mesma Lei Estadual o Distrito de Esconso teve o nome mudado para Iraporanga.
· No Mapa da Divisão Territorial do
Estado da Bahia, 1°/07/1955 o Município de Seabra aparece constituído de 6
Distritos, a saber: Seabra (a sede), Baraúnas, Iraporanga, Iraquara, Licurí e
Várzea do Caldas. Assim permanecendo em demonstração territorial de 1°/07/1960.
· Por força da Lei Estadual nº 1.697/62 de 5 de julho de 1962 os Distritos de Iraquara e Iraporanga foram desmembrados de Seabra, para formarem o Município de Iraquara.
· Por força da Lei Estadual nº 1.700/62 de 05/12/1962 o Distrito de Licurí (ou Ouricuri) foi desmembrado de Seabra e teve o seu nome mudado para se constituir em um novo Município com o nome de Souto Soares.
Observação: Este nome foi aprovado e
bem-aceito. Foi uma homenagem ao generoso médico das redondezas, o Dr. João
Souto Soares.
· No Mapa da Divisão Territorial do Estado da Bahia, de 31/12/1963 o Município de Seabra figura constituído de 3 Distritos, a saber: Seabra (a sede), Baraúnas e Várzea do Caldas. · Nos anos seguintes não ocorreram maiores fatos relevantes de natureza político-administrativa na região. A divisão territorial de 1963 permaneceu a mesma. Assim é que, no Mapa da Divisão Territorial do Estado da Bahia, datado de 2007 o Município permanece constituído de 3 Distritos, a saber: Seabra (a sede), Baraúnas e Várzea do Caldas.
SOBRE
O AUTOR
SAUL
RIBEIRO DOS SANTOS é casado com a Drª Agripina Alves Ribeiro, com quem tem os
filhos Raquel Ribeiro dos Santos, Esther Ribeiro dos Santos e Arão Wagner
Ribeiro.
Autor
do livro DECISÕES & DECISÕES, publicado em 2013 pela Gráfica e Editora
Clínica dos Livros, de Feira de Santana, Bahia.
Colaborador
assíduo do Blog Literário do Filemon e trabalha no projeto do livro CHAPADA
DIAMANTINA, em elaboração.
Nenhum comentário:
Postar um comentário